-
04-11 00:30...并于2010年12月获得中山大学高级管理人员工商管理硕士学位。2006年3月至2006年10月,易雪飞担任广州市农村信用合作社联合社副主任;2006年10月至2009年12月,担任广州农信联社副主任;2009年12月至2013年7月,担任广州农商银行副行长。2013年12月,易雪飞升任广州农商银行行长,并于2014年1... 0
-
04-05 11:00...由于近年来全球经济下行,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,叠加疫情影响,导致服务类消费低迷,租赁和商务服务等企业经营出现困难,房地产企业销售不及预期,企业普遍资金流动性持续承压,进而导致出现信用风险。广州农商行受此影响,2019年至2022年不良率持续抬升。2023年,该行着重处置了风险资产,多措并... 2
-
03-20 19:00...易雪飞于2023年2月卸任广州农商行行长职务。“传言”终落地现年57岁的易雪飞早年供职于建行系统,曾任建设银行佛山市分行副行长、东莞市分行副行长、汕头市分行行长等职。2006年,易雪飞加入广州市农村信用合作社联合社(下称“广州农信社”,即广州农商行前身),任副主任,并在2009年改制后出任广州农商行副行长。2013年,... 0
-
-
-
本页Url:
-
2024-10-05-11:26 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-