-
09-20 20:50...资料显示,沈玉良出生于1967年9月,2006年7月至2010年9月,担任苏州市吴通通讯器材有限公司销售部经理;2010年9月至2015年6月,担任江苏吴通通讯股份有限公司销售部经理;2015年7月至2017年1月,担任苏州市吴通天线有限公司销售部经理;2017年2月至2019年2月,先后担任吴通控股集团股份有限公司营... 0
-
09-12 17:00...其中包括6家德国工厂持续到2029年的就业保障协议。此举提高了这些工厂从明年开始裁员的可能性,而工人代表已发誓要抵制裁员。9月10日,大众汽车人力资源主管GunnarKilian在一份声明中表示,这些举措旨在“将该公司在德国的成本降至具有竞争力的水平”。大众汽车表示,鉴于目前的压力,该公司已取消30多年前达成的一项就业... 0
-
09-05 06:50...广州市委常委王世彤,广州市副市长谭萍;中国国民党秘书长黄健庭,全国台企联会长李政宏等嘉宾出席。来自广州台协新一届理监事会成员、新老会员,广东省内外多地市台协会长及岛内来穗参访团组等近1000人参加。国务院台办经济局专门发来贺信。中国国民党主席朱立伦、前主席马英九,台湾地区立法机构负责人韩国瑜、江启臣,海峡两岸经贸文化交... 0
-
09-02 19:10...这一场换届才终于尘埃落定。9月1日,科林电气正式公告董事会、监事会完成换届选举。此次股东大会从8月30日开始召开,会议时长创A股纪录,出席此次股东大会的股东和代理人人数达到899人,出席股东所持有表决权的股份总数为2.45亿股,占公司有表决权股份总数的比例高达90.0458%。值得一提的是,科林电气在任董事7人中有2人... 0
-
08-31 03:00...按照不少于董事成员的硬性规定,其实也意味着非独立董事董事可以有8人,但中国建筑只提名3个董事,最终组成7人的董事会。图片来自网络随后中国建筑举行的第四届董事会第一次会议,选举郑学选为董事长,他还担任战略与投资委员会、提名委员会的主任委员;文兵出任战略与投资委员会、提名委员会的委员。第四届监事会第一次会议选举张翌监事为监... 0
-
08-26 01:20...盈利的轮胎和康迪泰克子集团将保留在大陆集团旗下。这一结构也将成为详细评估的一部分。大陆集团监事会在今天的会议上获悉了大陆集团执行董事会的决定。大陆集团首席执行官司徒澈:“我们的战略旨在提升我们的价值创造。这包括系统地分析如何为各子集团找到最优的定位,从而获得成功。近几个月来,市场和客户发生了极大的变化,在汽车行业尤为显... 0
-
-
08-18 22:10...前述符合条件的股东可以书面请求监事会、不设监事会的有限责任公司的监事或董事会、不设董事会的有限责任公司的执行董事向人民法院提起诉讼。2、法律依据:《公司法》第一百五十一条董事、高级管理人员有本法第一百四十九条规定的情形的,有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以... 0
-
08-11 23:30...并各提名了1名监事候选人。至此,在第四届董事会自2023年9月11日任期届满已“超期服役”近1年,且3名独立董事均已提出辞职之后,科林电气终于将迎来“新一届班子”。科林电气在公告中表示,按照公司章程的规定,公司董事会由7人组成,其中4人为非独立董事,3人为独立董事,两方股东提名的合计董事候选人人数超过了董事会正常组成的... 0
-
07-31 20:50...提名高燕珠、王彤为监事会非职工代表监事候选人;推荐黄龙涛为监事会职工监事人选。康美药业8日发布多条公告从候选人简历来看,*ST康美的新一届董事成员中,赖志坚、米琪、刘国伟3位非独立董事均来自广药集团。其中,赖志坚现任广药集团质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长。米琪现任广药集团旗下商业板块重要子企业广州医药股份有... 0
-
07-22 23:40...同时该行授信审批部总经理黄红日晋升为党委委员、副行长。由此,新的()管理层也正式向大众亮相:包括行长王晓永,张俊潼、石杰、李彬、林云山、黄红日五位副行长。公开信息显示,到龄卸任的郑万春行长于1982年参加工作,早期曾担任工行总行工交信贷部处长、海南洋浦分行行长、海南分行行长助理兼省行营业部总经理、总行工商信贷部副总经理... 1
-
07-22 02:20...辞职后,路红东仍担任公司党委副书记;因工作调整,陈焱辉申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员的职务,辞职后,陈焱辉不再担任公司及公司控股子公司任何职务。同日,云南白药监事会也出现调整。因工作调整,游光辉申请辞去云南白药第十届监事会监事及监事会主席的职务;因达到法定退休年龄,钟杰申请辞去云南白药第十届监事会监事、监... 0
-
07-15 19:40...7月15日在投资者互动平台表示,公司电子支付密码器系统主要用于银行票据防伪,此外,公司还有银行对公业务平台产品2024-07-15兆日科技,银行,电子每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:辉瑞:正在推进每日一次GLP-1口服减肥药Danuglipron的研发2024-07-15新药,普利制药,公司南方财经7月15... 1
-
-
07-12 13:10...作为广东乃至全国为数不多的由高等院校与中小学校共同发起的社会团体、非营利组织,联合会近5年来通过办论坛、做刊物、出专著等方式帮助校(园)长增强学习力和行动力,彰显办学特色、传播办学经验,成果显著、影响广泛,体现了联合会做好教育服务的使命初心和社会责任感,成为了教育行业类社会组织的“标杆”。朱建华希望,联合会要更好地引领... 1
-
07-11 21:10...提交议案罢免捷登零碳方面的董事、监事职务,但并未获通过。值得关注的是,华菱精工两大股东对公司控制权之争,监事会也已卷入。6月16日华菱精工发布公告称,监事姜振华(黄业华妻子的外甥)召开了监事会,表示经股东反映,公司现任董事、前任高管罗旭、贺德勇等在履职中存在违法违规行为,提请召开临时监事会会议,对此行为是否递交司法机关... 0
-
07-10 01:00...提交议案罢免捷登零碳方面的董事、监事职务,但并未获通过。值得关注的是,华菱精工两大股东对公司控制权之争,监事会也已卷入。6月16日华菱精工发布公告称,监事姜振华(黄业华妻子的外甥)召开了监事会,表示经股东反映,公司现任董事、前任高管罗旭、贺德勇等在履职中存在违法违规行为,提请召开临时监事会会议,对此行为是否递交司法机关... 2
-
07-09 15:30...后者将不会在执行董事会寻求连任,她的合同将于今年年底到期。因此,大陆集团执行董事会的成员将由七名减少到六名。“自加入执行董事会以来,OlafSchick先生在诚信经营与法律领域取得了非常出色的成绩,同时也为推进公司发展做出了积极的贡献。他在财务、投资组合管理和监管领域有着丰富的知识和长期积累的经验。监事会经过慎重考虑,... 1
-
07-07 20:30...有助于提升公司治理结构的灵活性,上市公司据此可以结合自身情况选择适合的组织架构。其次,新公司法将对股东会、董事会职权重新配置,如删除股东会“决定公司的经营方针和投资计划”职权,保留董事会“决定公司的经营计划和投资方案”;扩充董事会职权,如新增股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议等。市场人士认为,这突出了董事会在公... 0
-
07-01 19:00...试用期一年;李刚同志任淮海技师学院副院长,试用期一年;张勇同志任市第一人民医院副院长,免去市卫生健康委员会副主任职务;王晓燕同志任市第一人民医院副院长,试用期一年;王谦同志任宿迁市中医院院长;许有恒同志任宿迁产业发展集团有限公司监事会主席,免去宿迁产业发展集团有限公司副总经理职务;孙恩杰同志任市城市建设投资(集团)有限... 5
-
-
06-28 15:50...该事项影响重大。前期公告显示,监事会分别于6月5日及6月19日收到股东方包括选举董事、监事及解聘中兴华在内的相关提案,并经审议通过后同意召开临时股东大会,作为召集人将相关议案提交股东大会审议。而6月27日,监事会又主张股东方提交的选举董事、监事相关议案不符合《公司章程》,不得作为表决事项,同时中兴华已辞任,对其解聘不构... 4
-
06-25 15:20...常熟银行公告称,尹宪柱因工作调动,辞去该行副行长、财务总监职务。此外,同一日常熟银行公告称,因年龄原因,黄勇斌向该行监事会提出辞去职工代表监事、监事长、监事会提名与履职考评委员会委员的职务。同时,该行职工(工会会员)代表大会已选举宋毅为该行第七届监事会职工代表监事。6月15日晚间,瑞丰银行公告称,该行董事会收到执行董事... 8
-
06-25 04:30...选举吴建峰先生为公司第五届董事会副董事长,任期同第五届董事会。资料显示,顾祥悦曾任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记,江苏省淮安市洪泽县委副书记,涟水县政协主席、党组书记等。2020年11月至2022年02月,任江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理,2022年02月至2022年04月,任... 1
-
06-04 16:40...牛成喆任甘肃省财政厅副厅长;杨元庆任甘肃省退役军人事务厅副厅长;高剑鸣任甘肃省供销合作社联合社理事会副主任,免去其甘肃省人民政府督查专员职务;王志远任甘肃农垦集团有限责任公司副总经理;马万荣任甘肃省国有资产投资集团有限公司副总经理。免去:焦石的甘肃省市场监督管理局局长、甘肃省食品安全委员会办公室主任(兼)职务;张彬的甘... 10
-
-
-
本页Url:
-
2024-09-22-00:02 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-